Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Arrigo Boldrini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Arrigo Boldrini
Nasce a Ravenna (Emilia-Romagna) il 6 settembre 1915
Deceduto il 22 gennaio 2008
Licenza media superiore; funzionario di partito.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
239
Interventi
|
155
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (8)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (10)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 10 risultati
Anno
1971
V Legislatura della Repubblica italiana
BOLDRINI ed altri: Riduzione della ferma di leva per l'esercito, per l'aeronautica e per la marina (iniziativa Parlamentare) -
C.3100
, 18 febbraio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ZACCAGNINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto presidenziale 12 luglio 1963, n. 930, concernente la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (iniziativa Parlamentare) -
C.3124
, 24 febbraio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LIZZERO ed altri: Riforma delle leggi sulle servitù militari (iniziativa Parlamentare) -
C.3184
, 5 marzo 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SKERK ed altri: Riapertura dei termini previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare (iniziativa Parlamentare) -
C.3492
, 2 luglio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOLDRINI ed altri: Estensione ai "patrioti" dei benefici combattentistici di cui alla legge 24 aprile 1970, n. 336 (iniziativa Parlamentare) -
C.3497
, 6 luglio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LOMBARDI ed altri: Modifiche alla legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente documenti caratteristici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate (iniziativa Parlamentare) -
C.3671
, 11 ottobre 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FLAMIGNI ed altri: Norme sul reclutamento e l'istruzione degli allievi guardie di pubblica sicurezza e misure di ristrutturazione degli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (iniziativa Parlamentare) -
C.3673
, 12 ottobre 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
D'AURIA ed altri: Estensione dell'assegno annuo vitalizio non riversibile di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, agli insigniti della medaglia ricordo in oro (iniziativa Parlamentare) -
C.3697
, 15 ottobre 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BO ed altri: Nuove norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti (iniziativa Parlamentare) -
C.3912
, 27 dicembre 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
D'ALESSIO ed altri: Esercizio dei diritti civili e politici dei cittadini appartenenti alle forze armate (iniziativa Parlamentare) -
C.3922
, 30 dicembre 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Repubblica - Senato
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1950
2
1952
1
1953
4
1954
5
1955
4
1956
2
1957
1
1958
12
1959
11
1960
7
1961
1
1962
4
1963
3
1964
10
1965
4
1966
4
1967
3
1968
8
1969
11
1970
9
1971
10
1972
25
1973
4
1974
5
1975
3
1976
2