Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Attilio Ruffini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Attilio Ruffini
Nasce a Mantova (Lombardia) il 31 dicembre 1924
Deceduto il 23 giugno 2011
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
10
Incarichi di governo
|
228
Progetti di legge presentati
|
207
Interventi
|
19
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (18)
Hai trovato 19 risultati
pagina
1
di 2
VIII Legislatura della Repubblica italiana
MOZIONE 1/00082 presentata da MANNINO (DC) in data 19800418
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01799 presentata da BIANCO GERARDO (DC) in data 19800506
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00082 presentata da TASSONE (DC) in data 19801128
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06909 presentata da URSO SALVATORE (DC) in data 19810204
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08006 presentata da BOFFARDI (DC) in data 19810409
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03235 presentata da LATTANZIO (DC) in data 19820609
INTERPELLANZA 2/02061 presentata da BIANCO GERARDO (DC) in data 19820929
INTERPELLANZA 2/02308 presentata da BOFFARDI (DC) in data 19830120
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03922 presentata da CACCIA (DC) in data 19830316
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19512 presentata da MARZOTTO CAOTORTA (DC) in data 19830325
IX Legislatura della Repubblica italiana
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00107 presentata da AMODEO (PSI) in data 19840718
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01398 presentata da RUFFINI (DC) in data 19850123
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01801 presentata da ROGNONI (DC) in data 19850403
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13275 presentata da AUGELLO (DC) in data 19860124
MOZIONE 1/00183 presentata da AGLIETTA (PR) in data 19860404
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1963
4
1964
10
1965
15
1966
8
1967
14
1968
18
1969
14
1970
7
1971
17
1972
6
1974
1
1975
1
1976
13
1977
15
1978
13
1979
28
1980
15
1981
1
1982
2
1983
5
1984
8
1985
4
1986
7
1987
2