Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Attilio Ruffini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Attilio Ruffini
Nasce a Mantova (Lombardia) il 31 dicembre 1924
Deceduto il 23 giugno 2011
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
10
Incarichi di governo
|
19
Atti di indirizzo e controllo
|
207
Interventi
|
228
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1972
V Legislatura della Repubblica italiana
BERNARDI ed altri: Ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.4041
, 24 febbraio 1972
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VI Legislatura della Repubblica italiana
CICCARDINI ed altri: Elezione popolare diretta del sindaco (iniziativa Parlamentare) -
C.7
, 15 maggio 1972
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VILLA ed altri: Norme a favore degli ex combattenti ed assimilati (iniziativa Parlamentare) -
C.55
, 25 maggio 1972
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CASTELLI ed altri: Riforma del diritto di famiglia (iniziativa Parlamentare) -
C.68
, 25 maggio 1972
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BERNARDI ed altri: Ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.82
, 25 maggio 1972
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RUFFINI ed altri: Nuova disciplina in materia di pubblicazioni e spettacoli osceni e contrari al buon costume e modifica degli articoli 528 e 529 del codice penale (iniziativa Parlamentare) -
C.361
, 30 giugno 1972
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1963
4
1964
10
1965
15
1966
8
1967
14
1968
18
1969
14
1970
7
1971
17
1972
6
1974
1
1975
1
1976
13
1977
15
1978
13
1979
28
1980
15
1981
1
1982
2
1983
5
1984
8
1985
4
1986
7
1987
2