Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Bartolomeo Ciccardini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Bartolomeo Ciccardini
Nasce a Cerreto d'Esi (Ancona) il 30 settembre 1928
Deceduto il 12 giugno 2014
Laurea in giurisprudenza; pubblicista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi di governo
|
58
Atti di indirizzo e controllo
|
164
Interventi
|
187
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
MERLONI ed altri: Provvedimenti a favore dei profughi del Vietnam (iniziativa Parlamentare) -
C.125
, 21 giugno 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LOMBARDO ed altri: Riforma della legislazione cooperativistica (iniziativa Parlamentare) -
C.165
, 26 giugno 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FRACANZANI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio del deputato Aldo Moro e sul terrorismo in Italia (iniziativa Parlamentare) -
C.200
, 28 giugno 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ZACCAGNINI ed altri: Istituzione dei Comitati consolari elettivi e dei Comitati d'Ambasciata (iniziativa Parlamentare) -
C.213
, 28 giugno 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CARELLI ed altri: Modifica della tabella A allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente le circoscrizioni dei collegi per la elezione della Camera dei deputati (iniziativa Parlamentare) -
C.757
, 18 ottobre 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1968
4
1969
12
1970
22
1971
19
1972
42
1973
12
1974
5
1975
2
1976
14
1977
4
1978
4
1979
5
1981
4
1986
2
1987
16
1988
5
1989
5
1990
4
1991
6