Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Bartolomeo Ciccardini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Bartolomeo Ciccardini
Nasce a Cerreto d'Esi (Ancona) il 30 settembre 1928
Deceduto il 12 giugno 2014
Laurea in giurisprudenza; pubblicista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi di governo
|
58
Atti di indirizzo e controllo
|
164
Interventi
|
187
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1988
X Legislatura della Repubblica italiana
CICCARDINI ed altri: Elezione popolare diretta del sindaco, a due turni con ballottaggio, norme sulla composizione e nomina della giunta, approvazione del bilancio e scioglimento del Consiglio comunale (iniziativa Parlamentare) -
C.2188
, 20 gennaio 1988
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TESTA ed altri: Norme disciplinanti il divieto di fumare (iniziativa Parlamentare) -
C.2235
, 26 gennaio 1988
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PARLATO ed altri: Istituzione del fondo di solidarietà per le future madri (iniziativa Parlamentare) -
C.2492
, 18 marzo 1988
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CIOCCI ed altri: Disposizione per la prevenzione, cura e riabilitazione dei malati reumatici (iniziativa Parlamentare) -
C.2919
, 28 giugno 1988
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CRESCENZI ed altri: Norme per la istituzione del servizio comunale per le colture arboree, floricole ed erbacee nelle aree urbane (iniziativa Parlamentare) -
C.3093
, 2 agosto 1988
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1968
4
1969
12
1970
22
1971
19
1972
42
1973
12
1974
5
1975
2
1976
14
1977
4
1978
4
1979
5
1981
4
1986
2
1987
16
1988
5
1989
5
1990
4
1991
6