Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Brunetto Bucciarelli Ducci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Brunetto Bucciarelli Ducci
Nasce a Terranuova Bracciolini (Arezzo) il 18 giugno 1914
Deceduto il 4 febbraio 1994
Laurea in giurisprudenza; magistrato.
Presidente della Camera
Legislatura IV della Repubblica italiana
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
13
Incarichi parlamentari
|
670
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
96
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1952
I Legislatura della Repubblica italiana
SABATINI ed altri: Ampliamento del piano di costruzione di case per lavoratori I.N.A.-Casa (iniziativa Parlamentare) -
C.2484
, 25 gennaio 1952
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BONOMI ed altri: Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del n. 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale (iniziativa Parlamentare) -
C.2960
, 16 ottobre 1952
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CHIARINI ed altri: Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi unificati dell'agricoltura (iniziativa Parlamentare) -
C.3016
, 19 novembre 1952
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalita' di versamento dei contributi unificati dell'agricoltura.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1948
1
1950
7
1951
2
1952
3
1953
5
1954
1
1955
4
1956
2
1957
1
1958
15
1959
8
1960
7
1961
4
1962
4
1963
5
1968
2
1970
1
1972
13
1973
3
1974
5
1975
3