Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Alberto Galluzzi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Alberto Galluzzi
Nasce a Firenze (Toscana) il 2 dicembre 1919
Deceduto il 11 marzo 2000
Licenza media superiore; ragioniere.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
2
Atti di indirizzo e controllo
|
27
Interventi
|
22
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (3)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
OLMINI ed altri: Norme provvisorie sugli sfratti (iniziativa Parlamentare) -
C.418
, 13 settembre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Attribuzione al pretore della competenza a differire l'esecuzione degli sfratti.
ALICATA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta in ordine alla catastrofe del Vajont (iniziativa Parlamentare) -
C.596
, 16 ottobre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont.
ALICATA ed altri: Integrazioni e modifiche alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (iniziativa Parlamentare) -
C.822
, 13 dicembre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1963
3
1964
5
1965
1
1967
1
1968
2
1969
1
1972
1
1973
4
1974
2
1976
1
1978
1