Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Alberto Galluzzi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Alberto Galluzzi
Nasce a Firenze (Toscana) il 2 dicembre 1919
Deceduto il 11 marzo 2000
Licenza media superiore; ragioniere.
Gruppi
|
4
Incarichi parlamentari
|
22
Progetti di legge presentati
|
2
Atti di indirizzo e controllo
|
27
Interventi
|
Organi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione affari esteri - emigrazione
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione affari esteri, emigrazione
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
Vicepresidente dal 11 luglio 1968 al 20 gennaio 1970
Vicepresidente dal 21 gennaio 1970 al 21 gennaio 1970
Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni
Membro dal 23 luglio 1968 al 24 maggio 1972
Vicepresidente dal 26 gennaio 1971 al 24 maggio 1972
Membro dal 26 gennaio 1971 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione affari esteri, emigrazione
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni
Membro dal 2 agosto 1972 al 13 aprile 1975
Vicepresidente dal 19 settembre 1972 al 13 aprile 1975
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 13 maggio 1975 al 4 luglio 1976
Vicepresidente dal 14 maggio 1975 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione affari esteri, emigrazione
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Rappresentanza italiana al parlamento europeo
Membro dal 6 ottobre 1976 al 19 giugno 1979
Commissione parlamentare per il parere al governo sui decreti da emanare in esecuzione dei trattati di lussemburgo del 21 e 22 aprile 1970
Membro dal 8 giugno 1977 al 19 giugno 1979
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1963
3
1964
5
1965
1
1967
1
1968
2
1969
1
1972
1
1973
4
1974
2
1976
1
1978
1