Deputati
Carlo Fongaro
Nasce
a
Valdagno
(Vicenza)
il
10 marzo 1950
laurea in architettura;architetto
XIII Legislatura della Repubblica italiana (09.05.1996 - 29.05.2001)
- Elezioni di domenica 21 aprile 1996 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 29 aprile 1996 , con convalida del 11 dicembre 1996
Eletto
nel collegio di Schio
(circoscrizione VENETO 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 29 maggio 2001