Deputati
Diego Novelli
Nasce
a
Torino
(Piemonte)
il
22 maggio 1931
licenza media superiore;giornalista
XIII Legislatura della Repubblica italiana (09.05.1996 - 29.05.2001)
- Elezioni di domenica 21 aprile 1996 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 25 aprile 1996 , con convalida del 22 gennaio 1997
Eletto
nel collegio di Torino 2
(circoscrizione PIEMONTE 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 29 maggio 2001