Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Elio Rosati
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Elio Rosati
Nasce a Maddaloni (Caserta) il 21 febbraio 1923
Laurea in filosofia.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
10
Atti di indirizzo e controllo
|
135
Interventi
|
67
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1974
VI Legislatura della Repubblica italiana
LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (iniziativa Parlamentare) -
C.2773
, 20 febbraio 1974
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BIANCO ed altri: Modifica dell'articolo 104 della Costituzione (iniziativa Parlamentare) -
C.2811
, 1 marzo 1974
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FRACANZANI ed altri: Disciplina dell'installazione e dell'esercizio di impianti televisivi via cavo a carattere locale (iniziativa Parlamentare) -
C.3172
, 2 agosto 1974
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.
FRACANZANI ed altri: Riforma del servizio radiotelevisivo (iniziativa Parlamentare) -
C.3173
, 2 agosto 1974
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.
LETTIERI ed altri: Ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.3204
, 12 agosto 1974
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1953
1
1954
4
1955
3
1956
1
1957
4
1958
1
1963
6
1964
5
1965
5
1966
3
1967
7
1968
5
1972
2
1973
2
1974
5
1975
1
1976
3
1977
4
1978
5