Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Elio Rosati
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Elio Rosati
Nasce a Maddaloni (Caserta) il 21 febbraio 1923
Laurea in filosofia.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
10
Atti di indirizzo e controllo
|
135
Interventi
|
67
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1977
VII Legislatura della Repubblica italiana
VILLA ed altri: Adeguamento economico-giuridico dei trattamenti pensionistici di guerra (iniziativa Parlamentare) -
C.1017
, 17 gennaio 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra.
MAZZOLA ed altri: Tutela preventiva della sicurezza pubblica (iniziativa Parlamentare) -
C.1273
, 21 marzo 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MAZZOLA ed altri: Istituzione del Corpo civile della polizia di Stato: provvedimenti urgenti e norme di delega per il riordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza (iniziativa Parlamentare) -
C.1338
, 5 aprile 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ROSATI ed altri: Riconoscimento agli effetti economici e di carriera dei periodi trascorsi dai docenti di ruolo degli istituti e scuole di istruzione primeria, secondaria ed artistica in posizione di aspettativa senza assegni ai sensi del decreto-legge 1^ ottobre 1973, n. 580 convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e ai sensi della legge 4 febbraio 1977, n. 21 (iniziativa Parlamentare) -
C.1423
, 5 maggio 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1953
1
1954
4
1955
3
1956
1
1957
4
1958
1
1963
6
1964
5
1965
5
1966
3
1967
7
1968
5
1972
2
1973
2
1974
5
1975
1
1976
3
1977
4
1978
5