Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Emma Bonino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Emma Bonino
Nasce a Bra (Cuneo) il 9 marzo 1948
Laurea in lingue e letterature straniere; attivita' nell'ambito di partito politico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
3093
Atti di indirizzo e controllo
|
307
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
247
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (8)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (8)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 8 risultati
Anno
1991
X Legislatura della Repubblica italiana
LOBIANCO ed altri: Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (iniziativa Parlamentare) -
C.5381
, 17 gennaio 1991
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ABETE ed altri: Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per l'elezione del Senato della Repubblica attraverso un sistema maggioritario e uninominale (iniziativa Parlamentare) -
C.5871
, 23 luglio 1991
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ABETE ed altri: Norme per l'elezione della Camera dei deputati attraverso un sistema uninominale-maggioritario con parziale correttivo proporzionale (iniziativa Parlamentare) -
C.5872
, 23 luglio 1991
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CICCIOMESSERE ed altri: Nuove norme per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da oli minerali nel trasporto alla rinfusa via mare (iniziativa Parlamentare) -
C.5956
, 12 settembre 1991
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
NEGRI ed altri: Disposizioni concernenti la nomina degli amministratori e dei sindaci di talune società di capitali da parte dello Stato o di altri enti pubblici (iniziativa Parlamentare) -
C.5968
, 24 settembre 1991
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
NEGRI ed altri: Norme sulle attribuzioni e sul numero dei Ministri, sulla nomina dei Sottosegretari di Stato e sulle incompatibilità governative. Modifica della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (iniziativa Parlamentare) -
C.5969
, 24 settembre 1991
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CALDERISI ed altri: Diritto all'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo e delle altre emittenti televisive e radiofoniche per la propaganda relativa alle elezioni politiche ed amministrative e allo svolgimento dei referendum di cui agli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione (iniziativa Parlamentare) -
C.6174
, 11 dicembre 1991
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ALAGNA ed altri: Disposizioni per persone detenute affette da virus HIV (iniziativa Parlamentare) -
C.6219
, 19 dicembre 1991
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
1976
10
1977
5
1978
4
1979
17
1980
21
1981
8
1982
15
1983
4
1987
1
1990
3
1991
8
1992
8
1993
5
1994
13
2006
15
2007
40
2008
6
2013
16
2014
42
2015
4
2016
2