Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Emma Bonino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Emma Bonino
Nasce a Bra (Cuneo) il 9 marzo 1948
Laurea in lingue e letterature straniere; attivita' nell'ambito di partito politico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
3093
Atti di indirizzo e controllo
|
307
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
247
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (2)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 2 risultati
Anno
2016
XVII Legislatura della Repubblica italiana
S. 1331. - "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011" (approvato dal Senato) (3940) (iniziativa Governativa) -
C.3940
, 28 giugno 2016
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011 (3940)
S. 1334. - "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012" (approvato dal Senato) (3941) (iniziativa Governativa) -
C.3941
, 28 giugno 2016
Leggi il documento
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012 (3941)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
1976
10
1977
5
1978
4
1979
17
1980
21
1981
8
1982
15
1983
4
1987
1
1990
3
1991
8
1992
8
1993
5
1994
13
2006
15
2007
40
2008
6
2013
16
2014
42
2015
4
2016
2