Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Enrico Boselli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Enrico Boselli
Nasce a Bologna (Emilia-Romagna) il 7 gennaio 1957
Diploma di scuola media superiore; dirigente di azienda
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
95
Progetti di legge presentati
|
107
Atti di indirizzo e controllo
|
5
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Membro dal 21 aprile 1994 (MISTO )
PROGRESSISTI - FEDERATIVO
Membro dal 16 maggio 1994 (PROGRESSISTI - FEDERATIVO )
I DEMOCRATICI
Membro dal 21 febbraio 1995 (I DEMOCRATICI )
XIII Legislatura della Repubblica italiana
RINNOVAMENTO ITALIANO
Membro dal 15 maggio 1996 (RINNOVAMENTO ITALIANO )
MISTO
Membro dal 21 dicembre 1996 (MISTO )
Misto - socialisti democratici italiani
Membro dal 19 dicembre 1997 al 12 maggio 1998
XIV Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Membro dal 4 giugno 2001 (MISTO )
Misto-la rosa nel pugno
Membro dal 13 giugno 2001 al 11 aprile 2005
XV Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Membro dal 3 maggio 2006 (MISTO )
Misto-la rosa nel pugno
Membro dal 4 maggio 2006 al 18 maggio 2006
SOCIALISTI E RADICALI-RNP
Membro dal 18 maggio 2006 (SOCIALISTI E RADICALI-RNP )
Membro dal 18 dicembre 2007 (SOCIALISTI E RADICALI-RNP )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1994
10
1995
8
1996
1
1997
4
1998
7
1999
7
2000
2
2001
2
2002
17
2003
14
2004
4
2005
3
2006
14
2007
2