Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ernesto Magorno
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ernesto Magorno
Nasce a Diamante (Cosenza) il 21 giugno 1961
Laurea in giurisprudenza; Avvocato lavorista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
130
Progetti di legge presentati
|
15
Interventi
|
263
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (48)
Altro firmatario (215)
Hai trovato 263 risultati
pagina
1
di 18
XVII Legislatura della Repubblica italiana
MOZIONE 1/00003 presentata da SPERANZA ROBERTO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 21/03/2013
INTERPELLANZA 2/00008 presentata da CRIMI' FILIPPO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 21/03/2013
MOZIONE 1/00006 presentata da BARETTA PIER PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 25/03/2013
MOZIONE 1/00007 presentata da SPERANZA ROBERTO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 25/03/2013
MOZIONE 1/00012 presentata da PELLEGRINO SERENA (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 27/03/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00112 presentata da MAGORNO ERNESTO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 27/03/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00113 presentata da MAGORNO ERNESTO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 27/03/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00138 presentata da CENSORE BRUNO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 03/04/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00144 presentata da BRUNO BOSSIO VINCENZA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 03/04/2013
MOZIONE 1/00015 presentata da CENNI SUSANNA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 09/04/2013
MOZIONE 1/00017 presentata da SPERANZA ROBERTO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 16/04/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00332 presentata da CARBONE ERNESTO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 30/04/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00340 presentata da MAGORNO ERNESTO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 06/05/2013
MOZIONE 1/00031 presentata da CARRA MARCO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 08/05/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00060 presentata da BINDI ROSY (PARTITO DEMOCRATICO) in data 15/05/2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
69
2014
21
2015
18
2016
16
2017
6