Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ezio Vigorelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ezio Vigorelli
Nasce a Lecco (Lombardia) il 17 agosto 1892
Deceduto il 24 ottobre 1964
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
90
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
103
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (4)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1962
III Legislatura della Repubblica italiana
SPALLONE ed altri: Restituzione delle "Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli" alla forma costitutiva ed alla personalità giuridica originaria (iniziativa Parlamentare) -
C.4043
, 30 luglio 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CERRETI ed altri: Restituzione dell'Alleanza cooperativa torinese alla forma e all'ordinamento di Società cooperativa (iniziativa Parlamentare) -
C.4095
, 7 agosto 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VIGORELLI ed altri: Aumento del contributo straordinario dello Stato per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (iniziativa Parlamentare) -
C.4235
, 13 novembre 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VIGORELLI ed altri: Collegialità e pubblicità nel riparto dei fondi assistenziali (iniziativa Parlamentare) -
C.4321
, 3 dicembre 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VIGORELLI ed altri: Modifica dell'articolo 2 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, concernente i fondi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (iniziativa Parlamentare) -
C.4322
, 3 dicembre 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VIGORELLI: Concessione di edicole a favore dei ciechi civili (iniziativa Parlamentare) -
C.4374
, 18 dicembre 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1948
1
1950
7
1951
6
1952
5
1953
7
1954
7
1955
11
1956
8
1957
5
1958
17
1959
6
1960
2
1961
2
1962
6
1963
8
1964
5