Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ezio Vigorelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ezio Vigorelli
Nasce a Lecco (Lombardia) il 17 agosto 1892
Deceduto il 24 ottobre 1964
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
103
Progetti di legge presentati
|
90
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per il regolamento
Membro dal 8 maggio 1948 al 27 maggio 1948
XI Commissione lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post bellica - igiene e sanità pubblica
Membro dal 15 giugno 1948 al 27 gennaio 1950
I Commissione affari interni - ordinamento politico e amministrativo - affari di culto - spettacoli - attività sportive - stampa
Membro dal 1 luglio 1949 al 7 novembre 1949
Sostituisce:
Giuseppe Saragat
Membro dal 27 gennaio 1950 al 24 giugno 1953
Commissione parlamentare per il parere sulla formazione delle tabelle delle circoscrizioni elettorali per le elezioni provinciali
Membro dal 8 marzo 1951 al 24 giugno 1953
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in italia e sui mezzi per combatterla
Presidente dal 12 maggio 1952 al 24 giugno 1953
Membro dal 12 maggio 1952 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
Giunta del regolamento
Membro dal 26 giugno 1953 al 10 febbraio 1954
I Commissione affari interni - ordinamento politico ed amministrativo - affari di culto - spettacoli - attività sportive - stampa
Membro dal 1 luglio 1953 al 10 febbraio 1954
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge angelini armando n.427: "dichiarazione di pubblica utilità e norme per l'espropriazione degli stabilimenti industriali inattivi"
Membro dal 12 dicembre 1953 al 10 febbraio 1954
III Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1961
VI Commissione finanze e tesoro
Membro dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962
II Commissione affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici
Membro dal 1 luglio 1962 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione
Membro dal 1 luglio 1963 al 20 gennaio 1964
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1948
1
1950
7
1951
6
1952
5
1953
7
1954
7
1955
11
1956
8
1957
5
1958
17
1959
6
1960
2
1961
2
1962
6
1963
8
1964
5