Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Cossiga
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Cossiga
Nasce a Sassari (Sardegna) il 26 luglio 1928
Deceduto il 17 agosto 2010
Laurea in giurisprudenza; docente universitario.
Presidente del Consiglio
I Governo Cossiga (04.08.1979 - 04.04.1980)
II Governo Cossiga (04.04.1980 - 18.10.1980)
Presidente della Repubblica
dal 03 luglio 1985 al 28 aprile 1992
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
11
Incarichi di governo
|
4
Atti di indirizzo e controllo
|
139
Interventi
|
8
Bibliografia del Parlamento
|
183
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (71)
Altro firmatario (112)
Tutti
Iniziativa governativa (116)
Iniziativa parlamentare (67)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (73)
Tutti
Hai trovato 183 risultati
pagina
1
di 13
III Legislatura della Repubblica italiana
STORTI ed altri: Variazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di trattamento di quiescenza ai direttori di ufficio locale postale telegrafico, ai titolari di agenzia, agli ufficiali, ai ricevitori ed ai portalettere (iniziativa Parlamentare) -
C.459
, 25 ottobre 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
REPOSSI ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (iniziativa Parlamentare) -
C.879
, 26 febbraio 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifiche e integrazione al regio decreto 17 agosto 1935, n 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali", e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: "Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo", e successive modificazioni ed integrazioni.
DAL CANTON ed altri: Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili (iniziativa Parlamentare) -
C.1057
, 15 aprile 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili.
RESTA ed altri: Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul referendum costituzionale (iniziativa Parlamentare) -
C.1259
, 26 maggio 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MARTINA ed altri: Modifica dell'articolo 2 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502 (iniziativa Parlamentare) -
C.1425
, 10 luglio 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifica dell'art. 2 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502.
VALIANTE ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali (iniziativa Parlamentare) -
C.1671
, 5 novembre 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCARASCIA MUGNOZZA ed altri: Riconoscimento del diritto all'indennità speciale per alcune categorie di sottufficiali (iniziativa Parlamentare) -
C.1754
, 26 novembre 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCARASCIA MUGNOZZA ed altri: Estensione del disposto degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, al personale richiamato, ausiliario e aggiunto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (iniziativa Parlamentare) -
C.1755
, 26 novembre 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCARASCIA MUGNOZZA ed altri: Modifica degli articoli 6 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 (iniziativa Parlamentare) -
C.1756
, 26 novembre 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti, che abbiano maturato il 60° anno di età, di una pensione per la vecchiaia (iniziativa Parlamentare) -
C.2775
, 1 febbraio 1961
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BONOMI ed altri: Prezzo di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959 e 1960 (iniziativa Parlamentare) -
C.3153
, 3 luglio 1961
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Prezzo di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959 e 1960.
BONOMI ed altri: Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961 (iniziativa Parlamentare) -
C.3154
, 3 luglio 1961
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961.
BOZZI ed altri: Norme sui procedimenti e giudizi di accusa (iniziativa Parlamentare) -
C.3173
, 6 luglio 1961
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Norme sui procedimenti e giudizi di accusa.
PRETI ed altri: Istituzione del Centro di ricerca per le scienze morali e sociali (iniziativa Parlamentare) -
C.3196
, 13 luglio 1961
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COSSIGA: Norme sul mandato, sulle dimissioni e sulla supplenza del Presidente della Repubblica (iniziativa Parlamentare) -
C.3555
, 15 gennaio 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Repubblica - Senato
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1958
1
1959
8
1961
5
1962
5
1963
9
1964
3
1965
6
1970
1
1971
4
1972
12
1973
6
1974
2
1976
31
1977
29
1978
12
1979
25
1980
23
1982
1