Deputati
Francesco Cossiga
Nasce
a
Sassari
(Sardegna)
il
26 luglio 1928
Deceduto il 17 agosto 2010
Laurea in giurisprudenza; docente universitario.
Presidente della Repubblica dal 03 luglio 1985 al 28 aprile 1992
VI Legislatura della Repubblica italiana (25.05.1972 - 04.07.1976)
- Elezioni di domenica 7 maggio 1972 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 19 maggio 1972 , con convalida del 01 agosto 1972
Eletto
nella circoscrizione CAGLIARI
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 04 luglio 1976