Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Maria Amoruso
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Maria Amoruso
Nasce a Bisceglie (Bari) il 1 agosto 1956
Laurea in scienze politiche; imprenditore
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
279
Progetti di legge presentati
|
1047
Atti di indirizzo e controllo
|
25
Interventi
|
Organi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Membro dal 19 maggio 1994 al 8 maggio 1996
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta provvisoria delle elezioni
Membro dal 9 maggio 1996 al 4 giugno 1996
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Delegazione parlamentare italiana presso l'assemblea dell'unione dell'europa occidentale
Membro dal 17 ottobre 1996 al 29 maggio 2001
Delegazione parlamentare italiana presso l'assemblea del consiglio d'europa
Membro dal 6 novembre 1996 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Delegazione parlamentare presso l'assemblea nato
Membro dal 19 settembre 2001 al 6 febbraio 2002
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di schengen e di vigilanza sull'attività dell'unita' nazionale europol
Membro dal 15 novembre 2001 al 16 settembre 2002
Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Membro dal 15 novembre 2001 al 27 aprile 2006
Presidente dal 29 novembre 2001 al 27 aprile 2006
Membro dal 17 settembre 2002 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Vicepresidente dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Membro dal 4 giugno 2008 al 19 giugno 2008
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Delegazione presso l'assemblea parlamentare del consiglio d'europa
Membro dal 26 giugno 2013 al 4 settembre 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1994
22
1995
27
1996
34
1997
24
1998
12
1999
13
2000
6
2001
26
2002
18
2003
16
2004
11
2005
10
2006
39
2007
21