Nasce
a
Alcamo
(Trapani)
il
2 gennaio 1935
Laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in pediatria, puericultura e neonatologia; primario ospedaliero
XII Legislatura della Repubblica italiana (15.04.1994 - 08.05.1996)
Proclamato il 02 aprile 1994 , con convalida del 03 agosto 1995
Eletto
nel collegio di Alcamo
(circoscrizione SICILIA 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 08 maggio 1996