Nasce
a
Alcamo
(Trapani)
il
2 gennaio 1935
Laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in pediatria, puericultura e neonatologia; primario ospedaliero
XIII Legislatura della Repubblica italiana (09.05.1996 - 29.05.2001)
Proclamato il 26 aprile 1996 , con convalida del 05 febbraio 1997
Eletto
nel collegio di Alcamo
(circoscrizione SICILIA 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 29 maggio 2001