Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giacomo Balestra
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giacomo Balestra
Nasce a Roma il 29 settembre 1837
Deceduto a Roma il 13 agosto 1915
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 15 dicembre 1915
19
Interventi e citazioni
XV Legislatura del Regno d'Italia
Sessione Unica
bilancio di' assestamento (1891
pp. 9
pp. 1892
pp. 7055
Rivolge raccomandazioni al ministro dei lavori pubblici intorno alla sistemazione del Tevere
pp. 6496
pp. 7769
chiede che sia dichiarato urgente il disegno di legge per permuta di beni demaniali al comune di Roma
pp. 7990
pp. 9806
XVI Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
Prende parte alla discussione del bilancio della pubblica istruzione
pp. 917
pp. 921
pp. 1043
pp. 1045
presenta una relazione
pp. 2273
commissario per la legge sulle opere idrau liche di seconda categoria
pp. 2332
presenta la relazione sul disegno di legge per cessione di uno stabile al comune di Roma
pp. 2453
prende parte alla discussione del medesimo disegno di legge
pp. 2647
presenta la relazione sul disegno di legge per approvazione di una variante al tracciato di via Nazionale in Roma
pp. 3015
parla nella discussione del bilancio della pubblica istruzione
pp. 3445
Sessione 2
Parla sul disegno di legge per la conservazione dei monumenti 86
pp. 93
pp. 120
commissario del Fondo di beneficenza di Roma
pp. 562
parla sul disegno di legge abolitivo delle servitù di pascere nelle provincie expontificie
pp. 610
pp. 624
pp. 637
pp. 640
pp. 656
sul bilancio della pubblica istruzione
pp. 3926
sulla pubblica sicurezza
pp. 5246
Sessione 3
Interrogazioni: Disordini di Roma
pp. 236
pp. 268
pp. 276
pp. 3340
la difende
pp. 3446
pp. 3447
Sessione 4
Commissario pel fondo speciale di beneficenza di Roma
pp. 1540
pp. 4670
pp. 5172
pp. 5174
pp. 5176
servizio telefonico (relatore)
pp. 2822
pp. 5085
pp. 5092
pp. 5095
pp. 5197
pp. 5198
pp. 5200
pp. 5202
pp. 5203
pp. 5204
pp. 5213
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890