Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gian Aldo Arnaud
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gian Aldo Arnaud
Nasce a Novi Ligure (Alessandria) il 28 dicembre 1929
Deceduto il 4 giugno 2013
Licenza media superiore; giornalista.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
5
Incarichi di governo
81
Progetti di legge presentati
26
Atti di indirizzo e controllo
63
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1965
7
1966
4
1967
5
1968
4
1969
6
1970
4
1971
11
1972
14
1973
5
1978
1
1979
10
1981
3
1982
2
1983
5