Deputati
Gianfranco Astori
Nasce
a
Milano
(Lombardia)
il
13 luglio 1948
Giornalista.
XI Legislatura della Repubblica italiana (23.04.1992 - 14.04.1994)
- Elezioni di domenica 5 aprile 1992 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 16 aprile 1992 , con convalida del 16 settembre 1992
Eletto
nella circoscrizione TORINO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 14 aprile 1994