Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Angelo Fontana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Angelo Fontana
Nasce a Verona (Veneto) il 1 aprile 1944
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
8
Incarichi di governo
|
79
Progetti di legge presentati
|
51
Interventi
|
Organi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione affari della presidenza del consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
I Commissione affari costituzionali, organizzazione dello stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego
Membro dal 30 giugno 1972 al 7 luglio 1973
Sostituisce:
Gabriele Semeraro
Giunta delle elezioni
Membro dal 7 novembre 1973 al 4 luglio 1976
Subentra a:
Guglielmo Nucci
VII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta provvisoria delle elezioni
Membro dal 5 luglio 1976 al 15 luglio 1976
II Commissione affari della presidenza del consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Segretario dal 27 luglio 1976 al 31 luglio 1976
Giunta delle elezioni
Membro dal 15 luglio 1976 al 31 luglio 1976
IV Commissione giustizia
Membro dal 29 luglio 1976 al 4 agosto 1976
Sostituisce:
Antonino Gullotti
VIII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
Membro dal 11 luglio 1979 al 25 luglio 1979
Membro dal 16 dicembre 1982 al 11 luglio 1983
Sostituisce:
Giuseppe Caroli
XIII Commissione (lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione)
Membro dal 25 luglio 1979 al 29 ottobre 1980
IX Commissione (lavori pubblici)
Membro dal 29 ottobre 1980 al 15 luglio 1982
Membro dal 12 gennaio 1983 al 11 luglio 1983
XIV Commissione (igiene e sanità pubblica)
Membro dal 15 luglio 1982 al 12 gennaio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali - organizzazione dello stato - regioni - disciplina generale del rapporto di pubblico impiego)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Membro dal 19 luglio 1983 al 7 ottobre 1986
Segretario dal 21 luglio 1983 al 7 ottobre 1986
Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 6 ottobre 1983 al 20 maggio 1985
Membro dal 21 maggio 1985 al 1 luglio 1987
Subentra a:
Guglielmo Scarlato
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Repubblica - Senato
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1972
6
1973
12
1974
4
1975
3
1976
2
1981
1
1982
1
1983
8
1984
19
1985
6
1986
8
1987
2
1992
3
1993
4