Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Battista Pera
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Battista Pera
Nasce a Torino (Piemonte) il 24 dicembre 1899
Deceduto il 21 febbraio 1950
Laurea in giurisprudenza; avvocato, dirigente d'azienda.
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
4
Interventi
|
Organi parlamentari
Assemblea Costituente
Quarta commissione per l'esame dei disegni di legge
Membro dal 24 settembre 1946 al 31 gennaio 1948
I Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione trasporti - comunicazioni - marina mercantile
Vicepresidente dal 15 giugno 1948 al 30 giugno 1949
Membro dal 15 giugno 1948 al 21 febbraio 1950
Vicepresidente dal 1 luglio 1949 al 21 febbraio 1950
X Commissione industria e commercio - turismo
Membro dal 15 giugno 1948 al 1 luglio 1949
Sostituisce:
Nicola Salerno
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953