Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Battista Pera
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Battista Pera
Nasce a Torino (Piemonte) il 24 dicembre 1899
Deceduto il 21 febbraio 1950
Laurea in giurisprudenza; avvocato, dirigente d'azienda.
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
4
Interventi
|
Gruppi parlamentari
Assemblea Costituente
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 15 luglio 1946 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
PARTITO SOCIALISTA LAVORATORI ITALIANI
Membro dal 3 febbraio 1947 (PARTITO SOCIALISTA LAVORATORI ITALIANI )
I Legislatura della Repubblica italiana
UNITA' SOCIALISTA
Membro dal 1 giugno 1948 (UNITA' SOCIALISTA )
UNITA' SOCIALISTA
Membro dal 1 giugno 1948 (UNITA' SOCIALISTA )
PARTITO SOCIALISTA DEI LAVORATORI ITALIANI
Membro dal 31 gennaio 1950 (PARTITO SOCIALISTA DEI LAVORATORI ITALIANI )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953