Deputati
Giovanni Mealli
Nasce
a
Roma
(Lazio)
il
16 marzo 1936
Laurea in farmacia; farmacista
XII Legislatura della Repubblica italiana (15.04.1994 - 08.05.1996)
- Elezioni di domenica 27 marzo 1994 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 03 aprile 1994 , con convalida del 03 agosto 1995
Eletto
nel collegio di Roma - Pietralata
(circoscrizione LAZIO 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 08 maggio 1996