Nasce
a
Bussoleno
(Torino)
il
29 dicembre 1909 Deceduto il 8 maggio 1976
Laurea in scienze economiche e commerciali; funzionario di banca, pubblicista.
V Commissione bilancio e partecipazioni statali
Vicepresidente
dal 6 luglio 1960 al 30 giugno 1961
Vicepresidente
dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962
Vicepresidente
dal 1 luglio 1962 al 15 maggio 1963