Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe d'Alema
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe d'Alema
Nasce a Ravenna (Emilia-Romagna) il 15 maggio 1917
Deceduto il 3 novembre 1994
Laurea in scienze politiche e sociali.
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
130
Progetti di legge presentati
|
139
Atti di indirizzo e controllo
|
139
Interventi
|
Gruppi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Membro del c.d. dal 1 luglio 1963 (COMUNISTA )
Membro dal 1 luglio 1963 (COMUNISTA )
V Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 9 luglio 1968 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
VI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Vicepresidente dal 25 maggio 1972 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
Membro dal 25 maggio 1972 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 5 luglio 1976 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 20 giugno 1979 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1963
9
1964
6
1966
4
1967
6
1968
6
1969
5
1970
1
1971
3
1972
18
1973
18
1974
11
1975
11
1976
5
1977
5
1978
1
1979
9
1980
2
1981
6
1982
4