Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe d'Alema
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe d'Alema
Nasce a Ravenna (Emilia-Romagna) il 15 maggio 1917
Deceduto il 3 novembre 1994
Laurea in scienze politiche e sociali.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
139
Atti di indirizzo e controllo
|
139
Interventi
|
130
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
BRINI ed altri: Principi generali in materia di artigianato (iniziativa Parlamentare) -
C.4264
, 16 gennaio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VII Legislatura della Repubblica italiana
NATTA ed altri: Norme in materia di elettorato attivo e passivo (iniziativa Parlamentare) -
C.191
, 29 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BALDASSI ed altri: Scioglimento dell'Ente autonomo di gestione delle aziende termali (EAGAT) (iniziativa Parlamentare) -
C.252
, 5 agosto 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
NATTA ed altri: Provvedimenti per la finanza locale (iniziativa Parlamentare) -
C.473
, 28 settembre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
D'ALEMA ed altri: Istituzione di una commissione intercamerale per le partecipazioni statali e norme per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo ad essa affidati (iniziativa Parlamentare) -
C.657
, 26 ottobre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1963
9
1964
6
1966
4
1967
6
1968
6
1969
5
1970
1
1971
3
1972
18
1973
18
1974
11
1975
11
1976
5
1977
5
1978
1
1979
9
1980
2
1981
6
1982
4