Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe d'Alema
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe d'Alema
Nasce a Ravenna (Emilia-Romagna) il 15 maggio 1917
Deceduto il 3 novembre 1994
Laurea in scienze politiche e sociali.
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
130
Progetti di legge presentati
|
139
Atti di indirizzo e controllo
|
139
Interventi
|
Organi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione bilancio e partecipazioni statali
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 1450 " bilancio dello stato per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964"
Membro dal 19 maggio 1964 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 2017 "disciplina degli interventi per lo sviluppo del mezzogiorno"
Membro dal 17 febbraio 1965 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione bilancio e programmazione - partecipazioni statali
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione bilancio e programmazione - partecipazioni statali
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione finanze e tesoro
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Presidente dal 27 luglio 1976 al 26 luglio 1978
Presidente dal 27 luglio 1978 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze e tesoro)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria
Membro dal 18 marzo 1980 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse
Membro dal 18 settembre 1980 al 27 ottobre 1982
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1963
9
1964
6
1966
4
1967
6
1968
6
1969
5
1970
1
1971
3
1972
18
1973
18
1974
11
1975
11
1976
5
1977
5
1978
1
1979
9
1980
2
1981
6
1982
4