Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Lupis
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Lupis
Nasce a Ragusa (Sicilia) il 28 marzo 1896
Deceduto il 19 ottobre 1979
Laurea in giurisprudenza; avvocato, giornalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
13
Incarichi di governo
|
6
Atti di indirizzo e controllo
|
152
Interventi
|
56
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1949
I Legislatura della Repubblica italiana
LUPIS: Modifica dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1949, n. 51, riguardante i profughi d'Africa (iniziativa Parlamentare) -
C.490
, 11 aprile 1949
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CARIGNANI ed altri: Proroga dei trattamenti assistenziali previsti a favore dei profughi nel Decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e nella legge 1° agosto 1949, n. 453 (iniziativa Parlamentare) -
C.999
, 19 dicembre 1949
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Proroga dei trattamenti assistenziali previsti a favore dei profughi nel decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e nella legge 1 agosto 1949, n. 453.
CARIGNANI ed altri: Riforma della legge 21 agosto 1912, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra (iniziativa Parlamentare) -
C.1008
, 21 dicembre 1949
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1949
3
1950
5
1951
1
1953
1
1959
3
1961
1
1963
2
1969
3
1972
11
1973
10
1975
6
1976
4
1977
5
1978
1