Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Lupis
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Lupis
Nasce a Ragusa (Sicilia) il 28 marzo 1896
Deceduto il 19 ottobre 1979
Laurea in giurisprudenza; avvocato, giornalista.
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
13
Incarichi di governo
|
56
Progetti di legge presentati
|
6
Atti di indirizzo e controllo
|
152
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione rapporti con l'estero, compresi gli economici - colonie
Segretario dal 11 giugno 1948 al 30 giugno 1949
Membro dal 11 giugno 1948 al 24 giugno 1953
Segretario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950
III Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione difesa
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione affari esteri - emigrazione
Membro dal 16 maggio 1963 al 8 dicembre 1963
Segretario dal 12 luglio 1963 al 8 dicembre 1963
V Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione affari esteri, emigrazione
Membro dal 10 luglio 1968 al 2 settembre 1969
X Commissione trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni
Membro dal 2 settembre 1969 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione difesa
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1949
3
1950
5
1951
1
1953
1
1959
3
1961
1
1963
2
1969
3
1972
11
1973
10
1975
6
1976
4
1977
5
1978
1