Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Vedovato
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Vedovato
Nasce a Greci (Avellino) il 13 marzo 1912
Deceduto il 18 gennaio 2012
Laurea in scienze politiche e sociali; docente universitario.
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
111
Progetti di legge presentati
|
226
Interventi
|
8
Bibliografia del Parlamento
|
Gruppi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 21 luglio 1953 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Membro del c.d. dal 1 gennaio 1955 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
III Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 18 giugno 1958 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
IV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 luglio 1963 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
V Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 21 giugno 1968 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Repubblica - Senato
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1953
1
1954
7
1955
6
1956
2
1957
6
1958
18
1959
8
1960
3
1961
6
1962
8
1963
11
1964
9
1965
3
1966
3
1967
8
1968
3
1969
4
1970
3
1971
1
1972
1