II Commissione rapporti con l'estero, compresi gli economici - colonie
Segretario
dal 19 gennaio 1954 al 30 giugno 1954
Segretario
dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955
Segretario
dal 1 luglio 1955 al 9 luglio 1956
Segretario
dal 10 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Segretario
dal 1 luglio 1957 al 11 giugno 1958
III Commissione affari esteri - emigrazione
Segretario
dal 30 luglio 1958 al 30 giugno 1959
Segretario
dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960
Segretario
dal 1 luglio 1960 al 30 settembre 1960
Vicepresidente
dal 30 settembre 1960 al 30 giugno 1961
Vicepresidente
dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962
Vicepresidente
dal 1 luglio 1962 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione affari esteri - emigrazione
Vicepresidente
dal 12 luglio 1963 al 20 gennaio 1964
Vicepresidente
dal 21 gennaio 1964 al 20 gennaio 1965
Vicepresidente
dal 21 gennaio 1965 al 1 gennaio 1966
Vicepresidente
dal 2 gennaio 1966 al 10 gennaio 1967
Vicepresidente
dal 11 gennaio 1967 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione affari esteri, emigrazione
Vicepresidente
dal 11 luglio 1968 al 20 gennaio 1970
Vicepresidente
dal 21 gennaio 1970 al 25 gennaio 1972
Vicepresidente
dal 26 gennaio 1972 al 24 maggio 1972