Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Vedovato
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Vedovato
Nasce a Greci (Avellino) il 13 marzo 1912
Deceduto il 18 gennaio 2012
Laurea in scienze politiche e sociali; docente universitario.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
226
Interventi
|
8
Bibliografia del Parlamento
|
111
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (4)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (8)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (3)
Tutti
Hai trovato 8 risultati
Anno
1959
III Legislatura della Repubblica italiana
BIMA ed altri: Inchiesta parlamentare per esaminare l'attuale situazione delle Aziende municipalizzate (iniziativa Parlamentare) -
C.990
, 18 marzo 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VEDOVATO: Modifica della denominazione dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze in "Istituto agronomico per l'oltremare" (iniziativa Parlamentare) -
C.1008
, 1 aprile 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifica della denominazione dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze in "Istituto agronomico per l'oltremare".
VEDOVATO: Ammissione di ufficiali di complemento, muniti di diploma di abilitazione magistrale, ai concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo (iniziativa Parlamentare) -
C.1067
, 16 aprile 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Ammissione di ufficiali di complemento, muniti di diploma di abilitazione magistrale, ai concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo.
VEDOVATO: Per l'industrializzazione del Valdarno (iniziativa Parlamentare) -
C.1258
, 25 maggio 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DE MARZI ed altri: Proroga dei termini per la trasformazione dei forni da pane da riscaldamento diretto a riscaldamento indiretto od elettrico (iniziativa Parlamentare) -
C.1356
, 25 giugno 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Proroga dei termini per la trasformazione dei forni da pane da riscaldamento diretto a riscaldamento indiretto od elettrico.
VEDOVATO: Elevamento a lire 12.000.000 del contributo annuale dello Stato a favore dell'Accademia economico-agraria dei georgofili ed istituzione del Centro nazionale di studi per la storia dell'agricoltura (iniziativa Parlamentare) -
C.1524
, 24 luglio 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DE MARZI ed altri: Provvedimenti tributari per l'artigianato (iniziativa Parlamentare) -
C.1601
, 1 ottobre 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DAL CANTON ed altri: Sulla riabilitazione dei soggetti in età evolutiva che presentano irregolarità psichiche (iniziativa Parlamentare) -
C.1652
, 21 ottobre 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Repubblica - Senato
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1953
1
1954
7
1955
6
1956
2
1957
6
1958
18
1959
8
1960
3
1961
6
1962
8
1963
11
1964
9
1965
3
1966
3
1967
8
1968
3
1969
4
1970
3
1971
1
1972
1