Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Karl Zeller
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Karl Zeller
Nasce a Merano (Bolzano) il 9 gennaio 1961
Laurea in economia aziendale, Laurea in economia e commercio, Dottorato in Giurisprudenza; Patrocinante in Cassazione
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi parlamentari
|
476
Atti di indirizzo e controllo
|
279
Interventi
|
196
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1997
XIII Legislatura della Repubblica italiana
ZELLER ed altri: Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, in materia di composizione del Consiglio regionale edi ordinamento dei Consigli provinciali (iniziativa Parlamentare) -
C.2951
, 8 gennaio 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CARLI ed altri: Modifiche alla legge 4 agosto 1955, n. 722, in materia di lotterie nazionali (iniziativa Parlamentare) -
C.3203
, 12 febbraio 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BRUGGER ed altri: Disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio (iniziativa Parlamentare) -
C.3613
, 24 aprile 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DETOMAS ed altri: Nuove disposizioni in materia di contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda (iniziativa Parlamentare) -
C.4263
, 22 ottobre 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1994
16
1995
8
1996
20
1997
4
1999
6
2000
4
2001
12
2002
7
2003
12
2004
7
2005
8
2006
29
2007
7
2008
46
2009
2
2010
4
2011
1
2012
3