Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Karl Zeller
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Karl Zeller
Nasce a Merano (Bolzano) il 9 gennaio 1961
Laurea in economia aziendale, Laurea in economia e commercio, Dottorato in Giurisprudenza; Patrocinante in Cassazione
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi parlamentari
|
476
Atti di indirizzo e controllo
|
279
Interventi
|
196
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
2010
XVI Legislatura della Repubblica italiana
ZELLER ed altri: "Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau" (3403) (iniziativa Parlamentare) -
C.3403
, 16 aprile 2010
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: ZELLER ed altri: Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau (3403)
BRUGGER ed altri: "Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido e per l'assistenza domiciliare all'infanzia" (3433) (iniziativa Parlamentare) -
C.3433
, 27 aprile 2010
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ZELLER ed altri: "Modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di carta d'identità bilingue, italiana e ladina, per i cittadini dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia della regione Veneto" (3735) (iniziativa Parlamentare) -
C.3735
, 28 settembre 2010
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SPOSETTI ed altri: "Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e delle fondazioni politico-culturali. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sulla disciplina e sul finanziamento dei partiti politici" (3809) (iniziativa Parlamentare) -
C.3809
, 25 ottobre 2010
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1994
16
1995
8
1996
20
1997
4
1999
6
2000
4
2001
12
2002
7
2003
12
2004
7
2005
8
2006
29
2007
7
2008
46
2009
2
2010
4
2011
1
2012
3