Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lapo Pistelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lapo Pistelli
Nasce a Firenze il 20 giugno 1964
Laurea in scienze politiche; Docente universitario
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
399
Atti di indirizzo e controllo
|
38
Interventi
|
121
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (9)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (9)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 9 risultati
Anno
1997
XIII Legislatura della Repubblica italiana
MICHELINI ed altri: Modifica dell'articolo 1 del codice civile concernente il riconoscimento della personalità giuridica di ogni essere umano (iniziativa Parlamentare) -
C.2965
, 14 gennaio 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PALMA ed altri: Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di abbreviazione della durata in carica dei consigli regionali (iniziativa Parlamentare) -
C.3248
, 19 febbraio 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VELTRI ed altri: Proroga del termine per le indagini preliminari e interruzione della prescrizione per taluni reati in pendenza di rogatorie (iniziativa Parlamentare) -
C.3361
, 5 marzo 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SPINI ed altri: Celebrazione del quattrocentesimo anniversario della nascita del melodramma e del teatro musicale (iniziativa Parlamentare) -
C.3466
, 20 marzo 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PISCITELLO ed altri: PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (iniziativa Parlamentare) -
C.3484
, 26 marzo 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RICCI ed altri: Modifica dell'ambito di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (iniziativa Parlamentare) -
C.3777
, 28 maggio 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GUARINO ed altri: Norme per la trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni, e per la tutela del suo patrimonio (iniziativa Parlamentare) -
C.3846
, 10 giugno 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DUILIO ed altri: Norme per il trasferimento all'INAIL delle funzioni di erogazione delle pensioni e dei trattamenti di inabilità ed invalidità non derivanti da infortuni sul lavoro (iniziativa Parlamentare) -
C.4141
, 17 settembre 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SORO ed altri: Delega al Governo in materia di riordinamento delle funzioni di polizia locale (iniziativa Parlamentare) -
C.4283
, 29 ottobre 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
1996
28
1997
9
1998
9
1999
2
2000
1
2001
10
2002
12
2003
5
2004
4
2008
13
2009
6
2010
9
2011
7
2012
2
2013
3
2014
1