Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lapo Pistelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lapo Pistelli
Nasce a Firenze il 20 giugno 1964
Laurea in scienze politiche; Docente universitario
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
399
Atti di indirizzo e controllo
|
38
Interventi
|
121
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (9)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (9)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 9 risultati
Anno
2010
XVI Legislatura della Repubblica italiana
PEDOTO ed altri: "Disciplina delle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari" (3224) (iniziativa Parlamentare) -
C.3224
, 18 febbraio 2010
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOBBA ed altri: "Istituzione del contratto unico di ingresso" (3251) (iniziativa Parlamentare) -
C.3251
, 24 febbraio 2010
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ROSATO ed altri: "Delega al Governo in materia di indennità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (3587) (iniziativa Parlamentare) -
C.3587
, 30 giugno 2010
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MATTESINI ed altri: "Disposizioni in materia di ordinamento della professione di assistente sociale" (3606) (iniziativa Parlamentare) -
C.3606
, 6 luglio 2010
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MATTESINI ed altri: "Norme per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e architettonico del complesso monastico-eremitico di Camaldoli" (3621) (iniziativa Parlamentare) -
C.3621
, 13 luglio 2010
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PEDOTO ed altri: "Disposizioni in materia di donazione e conservazione del sangue da cordone ombelicale" (3691) (iniziativa Parlamentare) -
C.3691
, 4 agosto 2010
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LENZI ed altri: "Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità tra il mandato parlamentare, gli incarichi di governo e cariche di amministratore locale" (3700) (iniziativa Parlamentare) -
C.3700
, 8 settembre 2010
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SARUBBI ed altri: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, sottoscritta a Oslo il 3 dicembre 2008, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno concernenti il divieto d'impiego, di produzione, di trasferimento e di commercializzazione delle munizioni a grappolo, nonché disposizioni volte a garantire l'assistenza, la riabilitazione e il risarcimento delle vittime e la distruzione delle scorte esistenti nonché a contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di munizioni a grappolo" (3716) (iniziativa Parlamentare) -
C.3716
, 17 settembre 2010
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (4193)
BRESSA ed altri: "Nuova disciplina del Servizio civile nazionale" (3952) (iniziativa Parlamentare) -
C.3952
, 9 dicembre 2010
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
1996
28
1997
9
1998
9
1999
2
2000
1
2001
10
2002
12
2003
5
2004
4
2008
13
2009
6
2010
9
2011
7
2012
2
2013
3
2014
1