Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Laura Boldrini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Laura Boldrini
Nasce a Macerata il 28 aprile 1961
Laurea in giurisprudenza
Presidente della Camera
Legislatura XVII della Repubblica italiana
Organi parlamentari
|
8
Incarichi parlamentari
|
43
Progetti di legge presentati
|
326
Atti di indirizzo e controllo
|
410
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Gruppi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE - LIBERI E UGUALI
Membro dal 19 marzo 2013 (SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE - LIBERI E UGUALI )
MISTO
Membro dal 2 marzo 2017 (MISTO )
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Membro dal 27 marzo 2018 (MISTO )
Misto-liberi e uguali
Membro dal 28 marzo 2018 al 10 aprile 2018
LIBERI E UGUALI-ARTICOLO 1-SINISTRA ITALIANA
Membro dal 10 aprile 2018 (LIBERI E UGUALI-ARTICOLO 1-SINISTRA ITALIANA )
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 24 settembre 2019 (PARTITO DEMOCRATICO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2018
12
2019
6
2020
7
2021
12
2022
6