Deputati
Lelio Lantella
Nasce
a
Cermenate
(Como)
il
12 aprile 1942
Laurea in giurisprudenza; docente universitario
XII Legislatura della Repubblica italiana (15.04.1994 - 08.05.1996)
- Elezioni di domenica 27 marzo 1994 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 01 aprile 1994 , con convalida del 20 dicembre 1994
Eletto
nel collegio di Torino 1
(circoscrizione PIEMONTE 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 08 maggio 1996