Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lorenzo Biasutti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lorenzo Biasutti
Nasce a Forgaria Nel Friuli (Udine) il 22 ottobre 1901
Deceduto il 15 novembre 1995
Laurea in scienze sociali; bancario.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
8
Incarichi parlamentari
|
188
Interventi
|
163
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1951
I Legislatura della Repubblica italiana
PASTORE ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro mediante contratto collettivo, e assunzione delle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro a contenuto di un decreto presidenziale (iniziativa Parlamentare) -
C.1822
, 14 febbraio 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
STORCHI ed altri: Costituzione dell'Ente nazionale attività ricreative (E.N.A.R.) (iniziativa Parlamentare) -
C.1849
, 27 febbraio 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
STORCHI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia al personale addetto ai servizi domestici familiari (iniziativa Parlamentare) -
C.1850
, 27 febbraio 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
REPOSSI ed altri: Modifica dell'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sull'assistenza ai tubercolosi (iniziativa Parlamentare) -
C.1871
, 1 marzo 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modificazione dell'art. 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sull'assistenza ai tubercolotici.
MORELLI ed altri: Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria ad alcune categorie di dentisti pratici (iniziativa Parlamentare) -
C.1872
, 1 marzo 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PASTORE ed altri: Disciplina dell'arte ausiliaria degli odontotecnici (iniziativa Parlamentare) -
C.1873
, 1 marzo 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1949
1
1950
3
1951
6
1952
3
1953
8
1954
6
1955
6
1956
1
1957
7
1958
17
1959
21
1960
4
1961
16
1962
14
1963
19
1964
7
1965
12
1966
3
1967
7
1968
2