Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lorenzo Biasutti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lorenzo Biasutti
Nasce a Forgaria Nel Friuli (Udine) il 22 ottobre 1901
Deceduto il 15 novembre 1995
Laurea in scienze sociali; bancario.
Gruppi
|
8
Incarichi parlamentari
|
163
Progetti di legge presentati
|
188
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post bellica - igiene e sanità pubblica
Membro dal 15 giugno 1948 al 24 giugno 1953
IV Commissione finanze e tesoro
Membro dal 10 luglio 1951 al 24 giugno 1953
Sostituisce:
Piero Malvestiti
Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni
Membro dal 21 novembre 1951 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati nel periodo della costituente (n.520)
Membro dal 29 novembre 1951 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge gatto ed altri, n.2750: "provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico"
Segretario dal 23 settembre 1952 al 24 giugno 1953
Membro dal 23 settembre 1952 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione finanze e tesoro
Membro dal 1 luglio 1953 al 7 luglio 1954
Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale
Membro dal 6 ottobre 1953 al 26 luglio 1954
Commissione parlamentare consultiva per il parere sull'emanazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti
Membro dal 26 ottobre 1953 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal governo durante il periodo della costituente
Membro dal 11 dicembre 1953 al 11 giugno 1958
V Commissione difesa
Membro dal 7 luglio 1954 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge gatto e altri n.910: "provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico"
Membro dal 15 luglio 1954 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.1481: "costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di trieste e nella provincia di gorizia"
Segretario dal 16 marzo 1955 al 11 giugno 1958
Membro dal 16 marzo 1955 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge angelini armando n.427: "dichiarazione di pubblica utilità e norme per l'espropriazione degli stabilimenti industriali inattivi"
Membro dal 18 luglio 1955 al 11 giugno 1958
IX Commissione agricoltura e foreste - alimentazione
Membro dal 20 luglio 1955 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge costituzionale n.1942: "facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria" e del disegno di legge n.1944: "riforma del contenzioso tributario"
Membro dal 21 febbraio 1956 al 11 giugno 1958
Ufficio di presidenza
Segretario dal 24 luglio 1957 al 11 giugno 1958
Membro dal 24 luglio 1957 al 11 giugno 1958
III Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio provvisorio di presidenza
Segretario dal 12 giugno 1958 al 12 giugno 1958
VIII Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali - organizzazione dello stato - regioni - disciplina generale del rapporto del pubblico impiego)
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1959
III Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione bilancio e partecipazioni statali
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
Ufficio di presidenza
Segretario dal 12 maggio 1960 al 15 maggio 1963
Membro dal 12 maggio 1960 al 15 maggio 1963
Commissione speciale per l'esame del disegno n. 2076, delle proposte di legge nn. 247, 248, 933, 1172, 1714, 1903 e della proposta di inchiesta parlamentare n. 582, concernenti la tutela della libertà di concorrenza
Membro dal 31 maggio 1960 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio provvisorio di presidenza
Segretario dal 16 maggio 1963 al 16 maggio 1963
Ufficio di presidenza
Segretario dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968
Membro dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.142 "autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1963 - 1964"
Segretario dal 26 giugno 1963 al 4 giugno 1968
Membro dal 26 giugno 1963 al 4 giugno 1968
V Commissione bilancio e partecipazioni statali
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 1450 " bilancio dello stato per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964"
Membro dal 19 maggio 1964 al 26 maggio 1964
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 1686 "bilancio di previsione dello stato per l'anno 1965"
Membro dal 30 ottobre 1964 al 4 giugno 1968
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1949
1
1950
3
1951
6
1952
3
1953
8
1954
6
1955
6
1956
1
1957
7
1958
17
1959
21
1960
4
1961
16
1962
14
1963
19
1964
7
1965
12
1966
3
1967
7
1968
2