Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luciano Dussin
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luciano Dussin
Nasce a Castelfranco Veneto (Treviso) il 28 marzo 1959
Diploma di istituto tecnico industriale; Titolare di autoscuole
Gruppi
|
4
Incarichi parlamentari
|
193
Progetti di legge presentati
|
761
Atti di indirizzo e controllo
|
155
Interventi
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Segretario dal 6 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Membro dal 6 giugno 2001 al 27 aprile 2006
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Capogruppo dal 25 giugno 2001 al 27 giugno 2001
Commissione borse di studio "carlo finzi"
Membro dal 27 luglio 2001 al 27 aprile 2006
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 12 maggio 2005 al 12 maggio 2005
Sostituisce:
Federico Bricolo
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge
Capogruppo dal 7 maggio 2008 al 4 giugno 2008
Membro dal 7 maggio 2008 al 4 giugno 2008
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 15 maggio 2008 al 14 dicembre 2011
Capogruppo dal 22 maggio 2008 al 11 maggio 2010
Giunta delle elezioni
Membro dal 22 maggio 2008 al 14 dicembre 2011
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1996
18
1997
12
1998
8
1999
15
2000
4
2001
5
2002
27
2003
14
2004
12
2005
5
2008
24
2009
21
2010
14
2011
14