Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luciano Dussin
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luciano Dussin
Nasce a Castelfranco Veneto (Treviso) il 28 marzo 1959
Diploma di istituto tecnico industriale; Titolare di autoscuole
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
761
Atti di indirizzo e controllo
|
155
Interventi
|
193
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (8)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (8)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 8 risultati
Anno
1998
XIII Legislatura della Repubblica italiana
BOSSI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso IMI-SIR (iniziativa Parlamentare) -
C.4469
, 21 gennaio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOSSI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito all'anagrafe tributaria degli amministratori delle aziende pubbliche (iniziativa Parlamentare) -
C.4507
, 29 gennaio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOSSI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Istituto dicredito delle casse di risparmio italiane (iniziativa Parlamentare) -
C.4508
, 30 gennaio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOSSI ed altri: Norme per la realizzazione dei trafori Spluga e Val Chiavenna - Val Mesolcina e concessione di un finanziamento alla regione Lombardia per l'adeguamento del sistema viario delle province di Como e di Sondrio (iniziativa Parlamentare) -
C.4543
, 11 febbraio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FONTAN ed altri: Trsferimento delle competenze del prefetto al presidente della regione, al presidente della provincia, al sindaco, al questore e alle camere di commercio (iniziativa Parlamentare) -
C.4974
, 10 giugno 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GIORGETTI ed altri: Norme per agevolare la fruizione degli spazi di uso pubblico da parte dlele persone di altezza superiore al metri 1,85 (iniziativa Parlamentare) -
C.4977
, 10 giugno 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SANTANDREA ed altri: Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, concernenti l'esercizio della professione di notaio (iniziativa Parlamentare) -
C.5030
, 25 giugno 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COMINO ed altri: Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (iniziativa Parlamentare) -
C.5412
, 18 novembre 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1996
18
1997
12
1998
8
1999
15
2000
4
2001
5
2002
27
2003
14
2004
12
2005
5
2008
24
2009
21
2010
14
2011
14