Deputati
Luciano Dussin
Nasce
a
Castelfranco Veneto
(Treviso)
il
28 marzo 1959
Diploma istituto tecnico industriale; istitutore presso istituto professionale alberghiero
XIV Legislatura della Repubblica italiana (30.05.2001 - 27.04.2006)
- Elezioni di domenica 13 maggio 2001 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 22 maggio 2001 , con convalida del 09 maggio 2002
Eletto
nel collegio di Castelfranco Veneto
(circoscrizione VENETO 2)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 27 aprile 2006